Entreprise : GAEC DE PEN AR MILIN - SIREN 388 768 095
Identité
Dénomination
GAEC DE PEN AR MILIN
SIREN (siège)
388 768 095
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1992
Date de fin de la personne morale
12/10/2091
Date de clôture
31/03
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
KERVENNEC 29420 PLOUVORN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER SOPHIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Rennes cedex
Nom, Prénom(s)
LANNUZEL HUBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
PLOUVORN
Nom, Prénom(s)
LE BORGNE PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
PLOUVORN
Nom, Prénom(s)
ROUE JULIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Plouvorn
Nom, Prénom(s)
ROUE MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
PLOUVORN
Nom, Prénom(s)
ROUE PATRICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
PLOUVORN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38876809500019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Adresse
KERVENNEC
29420 , PLOUVORN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10400
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Radiation du RCS Brest le 13/07/2022 avec effet au 21/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3301
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 07/05/2018 Liquidateur : GAUTIER Sophie Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales :Le courrier du Léon & Tréguier du 14/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).