Entreprise : AZUR TECHNIQUE MAINTENANCE - SIREN 388 741 324
Identité
Dénomination
AZUR TECHNIQUE MAINTENANCE
Sigle
ATM
SIREN (siège)
388 741 324
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1992
Date de fin de la personne morale
06/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
NAPOLLON EST 13400 AUBAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES TECHNO NAPO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANSELMO NATHALIE CHRISTIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
La Ciotat
Nom, Prénom(s)
VITALIS JOEL ANTOINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Fuveau
Nom, Prénom(s)
LEON RODOLPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Marignane
Nom, Prénom(s)
MARTINO GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Marignane
Nom, Prénom(s)
MICHEL SYLVIE CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Bû
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
38874132400015
Code APE
292H
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente et réalisation de tous matériels mécaniques et électroniques
Adresse
DE NAPOL LON PARC D ACTIVITES TECHNOLOGIQUES
13400 , Aubagne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES TECHNO NAPO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79733
Date d'ajout
17/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2479
Date d'ajout
04/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE En date du 04/02/2004 Nommant M. PICCA juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
2410
Date d'ajout
23/01/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23/01/2002 nommant M. Tezaris juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
20174
Date d'ajout
15/11/1994
Description
Par jugement en date du 14.11.94 le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession et a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan : me jean Astier 1 rue roux de brignoles 13006 Marseille
Numéro d'observation
16168
Date d'ajout
04/11/1994
Description
Par jugement en date du 31.10.94 le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 07.11.94
Numéro d'observation
16143
Date d'ajout
20/09/1994
Description
Par jugement en date du 19.09.94 le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24.10.94
Numéro d'observation
16106
Date d'ajout
06/07/1994
Description
Par jugement en date du 04.07.94 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire (régime simplifie), fixe la date de cessation des paiements au : 21.06.94 et a nommé en qualité de représentant des créanciers : me jean Astier 1 rue roux de brignoles 13006 Marseille
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).