Entreprise : STRATIS - SIREN 388 729 600
Identité
Dénomination
STRATIS
SIREN (siège)
388 729 600
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1992
Début d’activité
04/09/1992
Date de fin de la personne morale
01/10/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
TOUTES PRESTATIONS DE CONSEIL, D'ETUDES, DE REALISATIONS DANS LES DOMAINES DU MANAGEMENT, DU MARKETING, DE L'ORGANISATION, DE LACOMMUNICATION, DE LA CREATION GRAPHIQUE, DE L'EDITION, DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET DE LA FORMATION - AINSI QUE, D'EFFECTUER DANS CES DOMAINES TOUS TYPES D'ACTIVITE DE FABRICATION, NEGOCE, PRODUCTION ET VENTE DE TOUS SUPPORTS D'ETUDE, D'INFORMATION ET DE FORMATION
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
325000 EUR
Adresse du siège
16 B AV PARMENTIER 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lévy MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1992
Siret
38872960000022
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES PRESTATIONS DE CONSEIL, D'ETUDES, DE REALISATIONS DANS LES DOMAINES DU MANAGEMENT, DU MARKETING, DE L'ORGANISATION, DE LACOMMUNICATION, DE LA CREATION GRAPHIQUE, DE L'EDITION, DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET DE LA FORMATION - AINSI QUE, D'EFFECTUER DANS CES DOMAINES TOUS TYPES D'ACTIVITE DE FABRICATION, NEGOCE, PRODUCTION ET VENTE DE TOUS SUPPORTS D'ETUDE, D'INFORMATION ET DE FORMATION
Adresse
16 B AV PARMENTIER
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/1992
Siret
38872960000014
Code APE
741G
Adresse
39 RUE CENSIER
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1992B1192561
Date d'ajout
14/11/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 14/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58
Date d'ajout
06/11/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05/11/2015 PROROGE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 07-05-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201403549 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Franck Sabet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins à l'issue de sa mission conformément à l'article L631-22 du code de commerce.
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
17/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/04/2015 arrête le plan de cession au profit de : Sarl etat d'esprit, . Sous le n° P201403549.
Numéro d'observation
55
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 19/12/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201403549 date de cessation des paiements le 11/06/2014, et a désigné juge commissaire : M. Franck Sabet, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 19/06/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).