Entreprise : SCEA DU MOULIN - SIREN 388 719 031
Identité
Dénomination
SCEA DU MOULIN
SIREN (siège)
388 719 031
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1992
Début d’activité
01/09/1992
Date de fin de la personne morale
28/09/2091
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
activité agricole l'exploitation & la gestion de biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
390 EUR
Adresse du siège
LAVRAC 44630 PLESSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE COUDRAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLAIZEAU ERVIN , MAURICE , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
GILLAIZEAU MAURICE , MARCEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
LEMERLE JACQUELINE , RENEE , EMILIE
Nom d'usage
GILLAIZEAU
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Plessé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38871903100014
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activité agricole l'exploitation & la gestion de biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LAVRAC
44630 , PLESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE COUDRAY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/02/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : OUEST FRANCE DU : 15-01-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/07/2011
Description
8800201107222750 ********* Réduction du capital ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 01/04/2011 Changement de capital social de : 762.25 EUR en : 390.00 EUR Ancien associé indéfini.Respon : Madame LEMERLE Jacqueline Renée Emilie. Gérant non associé : Madame LEMERLE Jacqueline Renée Emilie. Associé indéfiniment responsab : Mr GILLAIZEAU Maurice Marcel Marie. Associé indéfiniment responsab : Mr GILLAIZEAU Ervin Maurice David.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).