Entreprise : SCI THOPI - SIREN 388 686 750
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2022)
Dénomination
SCI THOPI
SIREN (siège)
388 686 750
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1992
Fermeture de l'établissement - 38868675000018
- Date d'effet de la fermeture : 13/09/2022
Date de fin de la personne morale
05/10/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
295751.09 EUR
Adresse du siège
15 RUE RENE BAZIN 22950 TREGUEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE PIVER THOMAS , ANTOINE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Le Vieux-Bourg
Nom, Prénom(s)
LE PIVER MICHEL , EUGENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Trégueux
Nom, Prénom(s)
LE PIVER FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Bièvres
Nom, Prénom(s)
POUVREAU JOCELYNE
Nom d'usage
LE PIVER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Trégueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/08/1992
Siret
38868675000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition,la gestion,l'administration par bail ou autrement, de même que la construction,d'immeubles de toutes natures,l'aménagement et l'entretien de ces immeubles.
Adresse
15 RUE 15 rue René Bazin
22950 , Trégueux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14591
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 13/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Dissolution à compter du 31/07/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2022, liquidateur : LE PIVER Thomas Antoine Paul, siège de la liquidation : 4 le Pontyr 22800 Le Vieux-Bourg, parution de la publicité légale : Le Paysan Breton paru le 14/10/2022
Numéro d'observation
1540
Date d'ajout
05/05/2003
Description
NOMINATION DE MRS LE PIVER MICHEL ET LE PIVER THOMAS EN QUALITE DE CO-GERANTS EN REMPLACEMENT DE MR LE PIVER JEAN-PAUL (DECEDE). Date d'effet : 25/01/2003
Numéro d'observation
2428
Date d'ajout
26/08/1997
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 940 000 FRS A COMPTER DU :26/06/97
Numéro d'observation
2917
Date d'ajout
28/09/1994
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 580 000 FRS A COMPTER DU :12/07/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 940 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 295 751.09 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).