Entreprise : MOULES ET MODELES SA - SIREN 388 673 741
Identité
Dénomination
MOULES ET MODELES SA
Sigle
2 M
SIREN (siège)
388 673 741
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1992
Date de fin de la personne morale
11/10/2091
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
17 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX CADEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRE JOELLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
CHOISNE BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
ANGERS
Nom, Prénom(s)
CROZIER JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
BANDOL
Nom, Prénom(s)
CHOISNE JULIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
PUTEAUX
Nom, Prénom(s)
GEREZ JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
PARIS 15
Nom, Prénom(s)
PANANCEAU-MOCHER ANNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVRILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38867374100012
Nom commercial
2M FORMESPACE
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transformation matières plastiques, fabrication de moules et modèles
Adresse
17 RUE ZI de la Croix Cadeau
49240 , Avrillé - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CROIX CADEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12079
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT DU 06/09/2017,LE TRIBUNAL DE COMMERCE ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF. A COMPTER DU 06/09/2017 Date d'effet : 06/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11412
Date d'ajout
12/10/2011
Description
Fin d'application de la liquidation judiciaire simplifiée Fin d'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée A compter du 12/10/2011 Date d'effet : 12/10/2011
Numéro d'observation
3160
Date d'ajout
10/03/2011
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée PAR JUGEMENT DU 09/03/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ANGERS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/04/2011 A NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Maître Martin-Touchais 41, avenue du Grésillé BP 30222 49002 ANGERS CEDEX 01 A FIXE LA DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/03/2011 A COMPTER DU 09/03/2011 Date d'effet : 09/03/2011
Numéro d'observation
2352
Date d'ajout
18/02/2011
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire après exécution du plan de continuation PAR JUGEMENT DU 16/02/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE APRES EXECUTION DU PLAN DE CONTINUATION A COMPTER DU 16/02/2011 Date d'effet : 16/02/2011
Numéro d'observation
8283
Date d'ajout
07/08/2009
Description
Par jugement en date du 29.07.2009 le Tribunal de Commerce d'Angers constate le transfert des dossiers de Maître ROUSSEAU au nom de la SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de Me Vincent ROUSSEAU, 2 rue de Bel Air 49018 Angers cedex 01
Numéro d'observation
3150
Date d'ajout
23/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/02/2002 : NOUVEAU : GEREZ JEAN MICHEL, ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
3151
Date d'ajout
23/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 28/02/2002 : PARTANT : GOURAUD JEAN FRANCOIS, ADMINISTRATEUR NOUVEAU : CHOISNE JULIE, ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
7765
Date d'ajout
25/09/2006
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE 20.09.2006 DESIGNE M. SOURON BARBAULT JEAN YVES EN REMPLACEMENT DE MR ALAIN CEGARRA EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 20.09.06 Date d'effet : 20/09/2006
Numéro d'observation
5799
Date d'ajout
05/07/2006
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/07/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A RENDU LE JUGEMENT DE MODIF. SUBSTANTIELLE PLAN DE CONTINUATION A COMPTER DU 05/07/2006 Date d'effet : 05/07/2006
Numéro d'observation
2474
Date d'ajout
17/03/2004
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ANGERS LE 14.01.04 DESIGNE MONSIEUR ALAIN CEGARRA EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 14.01.04 Date d'effet : 14/01/2004
Numéro d'observation
3415
Date d'ajout
15/05/2003
Description
NOMINATION DE MME CARRE JOELLE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR MARTIN JACQUES A COMPTER DU 28..02.01 NOMINATION DE MME PANANCEAU-MOCHER EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 28.02.02 Date d'effet : 28/02/2001
Numéro d'observation
1908
Date d'ajout
03/03/2000
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01/03/2000, LE TRIBUNAL A APPROUVE L'ADMISSION DU PLAN DE CONTINUATION SANS CESSION ET A DESIGNE : MAITRE VINCENT ROUSSEAU 2 RUE DE BEL AIR BP 1859 49018 ANGERS CEDEX 01 EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DUREE DU PLAN : JUSQU'AU 31 MARS 2009 A COMPTER DU 01/03/2000
Numéro d'observation
111
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT DU TC D'ANGERS LE 05.01.2000 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN JUGE : MR GAUTIER NOUVEAU JUGE : MR SAULNIER ALAIN A COMPTER DU 05.01.2000
Numéro d'observation
7223
Date d'ajout
29/10/1999
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/10/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A PROROGE DE : 4 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 27/10/99
Numéro d'observation
4595
Date d'ajout
02/07/1999
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30/06/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A PRONONCE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MONSIEUR GAUTIER REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE MARTIN TOUCHAIS 41 AVENUE DU GRESILLE BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME ANDRE BACH 8 RUE FERNAND FOREST BP 128 49001 ANGERS CX 01 AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30/06/99 AVEC PERIODE D'OBSERVATION DE 4 MOIS A COMPTER DU 30/06/99
Numéro d'observation
2928
Date d'ajout
02/05/1997
Description
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA STE DE 500 000 F PUIS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 500 000 F QUI RAMENE LE CAPITAL A 600 000 F DEMISSION DE LA SA SOCECO REPRESENTEE PAR MR GARNIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DE LA SA SOCECO RECKLI REPRESENTEE PAR MR TROMPETER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 140297
Numéro d'observation
480
Date d'ajout
04/01/1996
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 29 AOUT 1995
Numéro d'observation
5300
Date d'ajout
08/09/1994
Description
ACHAT DE L'UNITE DE PRODUCTION DEPENDANT DU FONDS DE COMMERCE ET DE COMMERCIALISATION DE MACHINES POUR LA REALISATION DE MOULES, ELEMENTS DE CONSTRUCTION, FABRICATION, EXPLOITATION DE TOUS BREVETS CONCERNANT BATIMENT ET DECORATION EXPLOITE SIS ZI DE LA CROIX CADEAU 49240 AVRILLE - AU PRIX DE 80 100 F PRECEDENT EXPLOITANT : SA FORMESPACE RCS ANGERS 88 B 401 DATE DE RADIATION : 110494 PUBLICITE DANS L'ANJOU AGRICOLE DU 220494 OPPOSITIONS : ME MARGOTTIN 10 RUE F FOREST ANGERS A COMPTER DU 010992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).