Entreprise : PINK - SIREN 388 668 360
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2020)
Dénomination
PINK
SIREN (siège)
388 668 360
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1992
Fermeture de l'établissement - 38866836000018
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2018
Date de fin de la personne morale
04/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
18 PL DU GENERAL LECLERC 50190 PERIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER JEROME , SYLVAIN , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Périers
Nom, Prénom(s)
BAZIN PHILIPPE , EMILE , LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Périers
Nom, Prénom(s)
DEBRAY HENRI , BERNARD , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Coutances
Nom, Prénom(s)
VILDEY JOCELYNE , MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Pirou
Nom, Prénom(s)
PLANTARD HERVE , ROGER , GILBERT , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Coutances
Nom, Prénom(s)
BACHELEY EMMANUEL , ALCIDE , LEON , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Terre et marais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
38866836000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et gestion d'immeubles
Adresse
18 PL 18 place du Général Leclerc
50190 , Périers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3910
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7807
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 17/05/2018 Liquidateur : PERRIER Jérôme, Sylvain, Christophe Le siège de la liquidation est fixé à : 5T rue de la Halle 50190 Périers Journal d'annonces légales : La Manche Libre en date du 01/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 700 000.00 FRF nouveau montant : 106 714.31 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).