Entreprise : SCI CYMO - SIREN 388 652 547
Identité
Dénomination
SCI CYMO
Sigle
SCI CYMO
SIREN (siège)
388 652 547
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1992
Début d’activité
21/01/2021
Date de fin de la personne morale
30/09/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété administration & exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA MARNE 95460 EZANVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUPE LIONEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Luxembourg
Dénomination
FINANCIERE AUTERIVE
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/01/2021
Siret
38865254700026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration & exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement.
Autres Activités
Propriété administration & exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement.
Adresse
12 RUE DE LA MARNE
95460 , EZANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1992
Siret
38865254700018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE DE LA CALE
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5496
Date d'ajout
12/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pontoise par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 21/01/2021 du Rue de la Cale 47200 Marmande au 12 Rue de la marne 95460 Ézanville
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
17363
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1751
Date d'ajout
23/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/01/2006 : Partant : Brandinali Cyril Gilles (décédé), associé société civile nouveau : Brandinali Théo, associé société civile nouveau : Brandinali Coline, associé société civile
Numéro d'observation
17363
Date d'ajout
23/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/01/2006 : Partant : Brandinali Cyril Gilles (décédé), associé société civile nouveau : Brandinali Théo, associé société civile nouveau : Brandinali Coline, associé société civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).