Entreprise : SCI DU CENTRE DE FILLERVAL - SIREN 388 647 257
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2018)
Dénomination
SCI DU CENTRE DE FILLERVAL
SIREN (siège)
388 647 257
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1997
Fermeture de l'établissement - 38864725700020
- Date d'effet de la fermeture : 13/11/2017
Fermeture de l'établissement - 38864725700012
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/1997
Date de fin de la personne morale
03/03/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
6405000 EUR
Adresse du siège
CENTRE DE FILLERVAL 60250 THURY-SOUS-CLERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCERON PATRICE , JEAN , MARIE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
SFIG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
FORMIVAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Thury-sous-Clermont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1997
Siret
38864725700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion, administration, gérance, exploitation sous toutes ses formes du centre de Fillerval et de ses dépendances qui constitue son patrimoine en général
Adresse
centre de Fillerval
60250 , Thury-sous-Clermont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/1992
Siret
38864725700012
Code APE
000Z
Adresse
37 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
22/01/2018
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine, constatée le 25-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Société réduite à un associé unique, à compter du 31/10/2017.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Décision de l'associé unique en date du 13-11-2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SFIG (RCS NANTERRE 562.059.881), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE COURRIER PICARD du 24-11-2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/1997
Description
Observations concernant l'établissement situé Cent re de Fillerval 60250 Thury-sous-Clermont : - tran sfert du siège social du 37 quai de Grenelle 75738 PARIS CEDEX 15 ( RCS PARIS D 388 647 257 ) à Thur y sous clermont à dater du 02/01/1997
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/03/1997
Description
Historique : CONSTITUTION : dépot au greffe du Tc de PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).