Entreprise : SCI DE LA LIBERATION - SIREN 388 604 530
Identité
Dénomination
SCI DE LA LIBERATION
SIREN (siège)
388 604 530
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1992
Début d’activité
14/09/1992
Date de fin de la personne morale
30/09/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion et l'administration sous toutes ses formes y compris par bail à construction de tous biens immobiliers dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, tels que immeubles bâtis ou non bâtis, parts d'intérêts émises par des sociétés immobilières
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
274.41 EUR
Adresse du siège
30 PL DE LA LIBERATION 81600 GAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRU CELINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
DELMAS BRICE , DAMIEN , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Gaillac
Nom, Prénom(s)
DELMAS BEATRICE , MARIE , LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Gaillac
Nom, Prénom(s)
THOMAS JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Gaillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/1992
Siret
38860453000013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion et l'administration sous toutes ses formes y compris par bail à construction de tous biens immobiliers dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, tels que immeubles bâtis ou non bâtis, parts d'intérêts émises par des sociétés immobilières
Autres Activités
La gestion et l'administration sous toutes ses formes y compris par bail à construction de tous biens immobiliers dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, tels que immeubles bâtis ou non bâtis, parts d'intérêts émises par des sociétés immobilières
Adresse
30 PL DE LA LIBERATION
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4412
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Suivant jugement du tribunal de grande instance d'Albi en date du 27/05/2014 dissolution de la société. Me Mariotti a été nommé liquidateur. Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'Albi en date du 09/01/2018 Me BRU est nommée en qualité de liquidateur en remplacement de Me Mariotti
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 800.00 FRF nouveau montant : 274.41 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).