Entreprise : SOPRES 76 - SIREN 388 585 531
Identité
(Entreprise radiée le 25/10/2022)
Dénomination
SOPRES 76
SIREN (siège)
388 585 531
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1992
Fermeture de l'établissement - 38858553100014
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/1995
Fermeture de l'établissement - 38858553100022
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Date de fin de la personne morale
07/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
57 AV DE BRETAGNE 76100 ROUEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 59
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAUDIN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
VANDENBERGH FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
BOISSON STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BOISSON JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DELAROCQUE DANIELLE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38858553100014
Code APE
745B
Adresse
4 PL DE LA HAUTE VIEILLE TOUR
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
38858553100022
Code APE
745B
Adresse
57 AV DE BRETAGNE
76100 , ROUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 59
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17480
Date d'ajout
24/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rouen le 24/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4339
Date d'ajout
26/06/1995
Description
LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE COMMERCIALE SUITE A LA FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LA SOPRES DU FONDS SIS A ROUEN 4 PLACE DE LA HAUTE VIEILLE TOUR A COMPTER DU 31/12/94.
Numéro d'observation
3543
Date d'ajout
23/05/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 28 OCTOBRE 1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).