Entreprise : COUSINS - SIREN 388 580 482
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2022)
Dénomination
COUSINS
SIREN (siège)
388 580 482
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1992
Date de fin de la personne morale
21/09/2091
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE STALINGRAD 94110 ARCUEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
UCPA SPORT VACANCES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement Cedex 14
Dénomination
FNP COMMISSAIRES ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2002
Siret
38858048200031
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
72 RUE LAURISTON
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/2009
Siret
38858048200056
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
330 RUE SAINT HONORE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
330 AU 332
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1992
Siret
38858048200015
Code APE
633Z
Adresse
17 RUE DES PETITS CHAMPS
91600 , SAVIGNY-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2002
Siret
38858048200023
Code APE
633Z
Adresse
48 BD DES COQUIBUS
91000 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/2005
Siret
38858048200049
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
17 RUE PIERRE SEMARD
91260 , JUVISY-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
38858048200064
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
1 RUE DE L EGALITE
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1994
Siret
38858048200072
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages
Adresse
21 RUE 21 Rue de Stalingrad
94110 , Arcueil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/05/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 29/04/2022. Dénomination de l'associé unique : UCPA SPORT VACANCES, Créteil : 775682040. Journal d'annonces légales : actu-juridique.fr paru le 29/04/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47147
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 22/03/2021
Numéro d'observation
4329
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 16/09/2019 du 1 Rue de l'Égalité 92220 Bagneux au 21 Rue de Stalingrad 94110 Arcueil Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 16/09/2019 Ancienne valeur : Nouvelle valeur : 21 Rue de Stalingrad 94110 Arcueil Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 16/09/2019 Ancienne valeur : 1 Rue de l'Égalité 92220 Bagneux Nouvelle valeur : 21 Rue de Stalingrad 94110 Arcueil
Numéro d'observation
62568
Date d'ajout
16/06/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
16478
Date d'ajout
19/05/2004
Description
LA SOCIETE A PAR DECISION DU LA SOCIETE A PAR DECISION DU 30/04/2004 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 01/04/2004 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU
Numéro d'observation
27339
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
32137
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).