Entreprise : SCI DU 3 PASSAGE VICTOR MARCHAND - SIREN 388 577 314
Identité
Dénomination
SCI DU 3 PASSAGE VICTOR MARCHAND
SIREN (siège)
388 577 314
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2017
Début d’activité
01/05/1995
Date de fin de la personne morale
14/05/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOT LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
NIORT 95
Qualité
Autre
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
NIORT 94
Qualité
Autre
Commune de résidence
Puteaux CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
38857731400031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Autres Activités
Gestion immobilière
Adresse
12 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38857731400015
Code APE
702A
Adresse
2 PL MONSEIGNEUR RUMEAU
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
38857731400023
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
115 RUE DE LA SANTE
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995D0175412
Date d'ajout
17/05/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2017D1202
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3062
Date d'ajout
15/05/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/07/1995
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).