Entreprise : SCI NORD INVESTISSEMENT PIERRE - SIREN 388 565 657
Identité
Dénomination
SCI NORD INVESTISSEMENT PIERRE
Sigle
NIP
SIREN (siège)
388 565 657
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2010
Début d’activité
28/08/2010
Date de fin de la personne morale
19/09/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
propriété administration mise en valeur de tous immeubles que la SCI pourra acquérir
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
20 CHE DES DAMES 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAYSSE FRANCOISE , MARIE
Nom d'usage
MONTEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
MONTEL JOSEPH , DOMINIQUE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Pluneret
Nom, Prénom(s)
MONTEL LOIC , ANDRE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MONTEL PIERRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SCI FONCIERE DE LA LYS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/2010
Siret
38856565700037
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété administration mise en valeur de tous immeubles que la SCI pourra acquérir
Autres Activités
propriété administration mise en valeur de tous immeubles que la SCI pourra acquérir
Adresse
20 CHE DES DAMES
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/1992
Siret
38856565700011
Code APE
702A
Adresse
413 AV DE CALCOMIER
12000 , RODEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1993
Siret
38856565700029
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
97 RUE FELIX THOMAS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/2010
Description
Historique : acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez, le 21/09/1992
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/09/2010
Description
700020100920 DCRF20100920 ********* SCM/SCP/SELCA/SCI 1 Gérant Date d'effet de la formalité: 28/08/2010 A COMPTER DU : 28/08/2010 CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL . PRECEDEMMENT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE DE NANTES (44) DEPOT DES STATUTS CONSTITUTIFS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ LE 21/09/1992 (ANCIEN SIEGE SOCIAL : NANTES 44000 97 Rue Félix Thomas) Gérant associé indéfinim. Resp : Madame MONTEL née FRAYSSE Françoise Marie. Associé indéfiniment responsab : Mr MONTEL Dominique René Joseph. Associé indéfiniment responsab : Mr MONTEL Joseph Dominique Marie.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).