Entreprise : ART CONSEIL - SIREN 388 538 043
Identité
Dénomination
ART CONSEIL
SIREN (siège)
388 538 043
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1992
Date de fin de la personne morale
10/09/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
131 RUE DE CREQUI 69006 LYON 6EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Matour
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/09/1992
Siret
38853804300034
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce, courtage d'oeuvres d'art, d'archives, conseil artistique Toutes opérations de courtage et de négoce national et international
Adresse
131 RUE 131 Rue de Créqui
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1992
Siret
38853804300018
Code APE
525Z
Adresse
143 RUE DUGUESCLIN
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/1993
Siret
38853804300026
Code APE
514S
Adresse
98 RUE BUGEAUD
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/032933
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/051586
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/10/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/009124
Date d'ajout
10/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VANIER Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F08/030128
Date d'ajout
09/09/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/09/2008 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F06/037284
Date d'ajout
10/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/11/2006 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur GULLON Jean-Louis, Juge commissaire suppléant : Monsieur JARICOT Hubert, Représentant des créanciers-liquidateur : Maître REVERDY 21 RUE F GARCIN CÉDEX 03 69427 LYON
Numéro d'observation
F05/019375
Date d'ajout
22/06/2005
Description
Radiation en date du 22/06/2005 suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 20/06/2005 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F05/019373
Date d'ajout
22/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 20/06/2005 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F04/013661
Date d'ajout
29/04/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 12 mars 2004 nommant M GULLON juge commissaire en remplacement de M D'AUBAREDE et M JARICOT juge commissaire suppléant en remplacement de M VIDAL.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/009933
Date d'ajout
12/04/2001
Description
Le Tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 21/12/2000 nomme d'office Maitre REVERDY en remplacement de Maitre BAULAND et maintient les autres organes de la procédure.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 3/8/93 : Transfert du siège social et du principal Ets du 143 rue Duguesclin 69006 LYON au 98 rue Bugeaud 69006 LYON à compter du 23/6/93 DM du 12 Octobre 1995 : - Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital à compter du 01/09/95 DECLARATION MODIFICATIVE du 27 Juin 1996 Transfert du siège social et Ets principal du 98 Rue Bugeaud 69006 LYON au 131 Rue de Crequi 69006 LYON à compter du 01/06/1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 29 Octobre 1996 JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE EN DATE DU28/10/1996 Représentant des créanciers-liquidateur : Me BAULAND 40 Rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 3 Juge commissaire :M FAYLE Juge commissaire suppléant :M VIDAL Cessation des paiements en date du19/06/96 DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Mars 2000 : Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2000 nommant d'office M. D'AUBAREDE, juge commissaire en remplacement de M. FAYLE et maintient les autres organes de la procédure.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).