Entreprise : D'AUZON SARL - SIREN 388 510 232
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2023)
Dénomination
D'AUZON SARL
SIREN (siège)
388 510 232
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1992
Fermeture de l'établissement - 38851023200019
- Date d'effet de la fermeture : 07/02/1997
Date de fin de la personne morale
08/08/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
47 BD DU NORD 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TINLOT DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
CARPENTRAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
38851023200019
Code APE
553B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
TRAITEUR, PLATS PREPARES, RESTAURATION, SALON-THE, RECEP- TIONS, GALERIES D'ARTS, PEINTURE, SCULPTURES, MUSIQUES AVEC ORGANISATION, SOIREES.
Adresse
47 BD 23 PLAN PORTE D'ORANGE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18465
Date d'ajout
01/08/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 01/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10643
Date d'ajout
26/04/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
759
Date d'ajout
04/03/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/02/1997 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE, A MAINTENU : ME CHABAL EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR MR LEBRUN COMME JUGE COMMISSAIRE MME BERTHET COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT JOURNAL : LA SEMAINE PROVENCE DU 28/02/1997
Numéro d'observation
3197
Date d'ajout
22/10/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/10/1996, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A RENOUVELE POUR UNE PERIODE MAXIMUM DE 6 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
770
Date d'ajout
05/03/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02/02/1996 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE UNE MESURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, A NOMME : M. LEBRUN, JUGE COMMISSAIRE M. BERTHET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, ME DE SAINT-RAPT, COMME ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR ME CHABAL, COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 27/10/1995 JOURNAL : LA SEMAINE DE PROVENCE DU 01/03/1996
Numéro d'observation
2771
Date d'ajout
19/05/1995
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30.11.94 A STATUE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24.07.66 (NON DISSOLUTION DE LA STE MALGRE UN ACTIF INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 2000, LE TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE, A DESIGNE ME TORELLI, MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE ME CHABAL LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).