Entreprise : SCI MARTINEZ TORREBLANCA - SIREN 388 501 306
Identité
Dénomination
SCI MARTINEZ TORREBLANCA
SIREN (siège)
388 501 306
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2023
Début d’activité
31/08/1992
Date de fin de la personne morale
25/05/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion administration d'immeubles et emprunt pour l'acquisition.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
235 RUE FLORIMOND HOUDART 59870 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALLAERT JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Tilloy-lez-Marchiennes
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ EMMANUELLE
Nom d'usage
CALLAERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Tilloy-lez-Marchiennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/1992
Siret
38850130600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion administration d'immeubles et emprunt pour l'acquisition.
Autres Activités
Acquisition, gestion administration d'immeubles et emprunt pour l'acquisition.
Adresse
235 RUE FLORIMOND HOUDART
59870 , TILLOY-LEZ-MARCHIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/1992
Siret
38850130600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 PL DE LA REPUBLIQUE
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
30/05/2023
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (59870) 235 RUE FLORIMONT HOUDART RC DOUAI 2023D00195 LE 11-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 31/12/2019 [art. R 123-125 du code de commerce] et de la mention d'office de radiation transcrite le 31/05/2021 [art. R123-136 du code de commerce]
Numéro d'observation
4102
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 31/12/2019 [art. R 123-125 du code de commerce] et de la mention d'office de radiation transcrite le 31/05/2021 [art. R123-136 du code de commerce]
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4102
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/09/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE :LA GAZETTE DU 18/ 8/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).