Entreprise : SCI SOUS LES BOIS DE FERRIERE - SIREN 388 492 415
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2019)
Dénomination
SCI SOUS LES BOIS DE FERRIERE
SIREN (siège)
388 492 415
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1992
Date de fin de la personne morale
09/09/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
139689.02 EUR
Adresse du siège
LES POITEVINS 16430 CHAMPNIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLASSERAUD MARIE-CLAUDE , ANNA , MARTHE
Nom d'usage
BERTRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Champniers
Nom, Prénom(s)
PLASSERAUD CATHERINE , MARIE , FRANCOISE
Nom d'usage
DECLERCQ-MAZOUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Saint-Sulpice-de-Royan
Nom, Prénom(s)
PLASSERAUD BRIGITTE , FRANCOISE , LAURENCE , FABIENNE
Nom d'usage
CHANTRAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
La rochefoucauld
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/07/1992
Siret
38849241500012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété,administration et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
"Les Poitevins"
16430 , Champniers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1198
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7736
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Dissolution à compter du 07/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/11/2018, liquidateur : Mme BERTRAND Marie-Claude, siège de la liquidation : "Les Poitevins" 16430 Champniers, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 30/11/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).