Entreprise : SCI LES LAURIERS - SIREN 388 429 110
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SCI LES LAURIERS
SIREN (siège)
388 429 110
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1992
Fermeture de l'établissement - 38842911000025
- Date d'effet de la fermeture : 23/09/2021
Fermeture de l'établissement - 38842911000017
- Date d'effet de la fermeture : 17/04/2000
Date de fin de la personne morale
14/09/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE LA GARE 02870 CREPY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLERON PATRICK , MICHEL , RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/08/1992
Siret
38842911000017
Code APE
702C
Adresse
40 RUE DU COLONEL CHEPY
02270 , COUVRON-ET-AUMENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/08/1992
Siret
38842911000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion et location d'immeubles.
Adresse
29 RUE 29 rue de la Gare Crepy-en-Laonnois
02870 , Crépy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.4 5 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/06/2000
Description
--- A COMPTER DU 17 AVRIL 2000 TRANSFERT DU SIEGESOCIAL DE 40 RUE DU COLONEL CHEPY 02270 COUVRON ET AUMENCOURT AU 29 RUE DE LA GARE A CREPY EN LAONNOIS DISPARITION DE L'ANCIEN SIEGE ET TRANSFERT D'ACTIVITE AU NOUVEAU SIEGE LE SIEGE EST ETABLISSEMENT PRINCIPAL PICARDIE LA GAZETTE DU 3 MAI 2000
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/09/1992
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 497 le 15/09/1992 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution a u Journal le 21/08/1992
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/08/1992
Description
Observations concernant l'établissement situé 29 r ue DE LA GARE CREPY EN LAONNOIS 02870 : DIRECTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).