Entreprise : SCI JN - SIREN 388 412 199
Identité
Dénomination
SCI JN
SIREN (siège)
388 412 199
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1992
Début d’activité
27/02/2017
Date de fin de la personne morale
30/08/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition notamment d'un immeuble sis à reims, 81 place d'erlon, sa gés- tion, son exploitation par bail et entretien
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.6 EUR
Adresse du siège
RUE GAMBETTA 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUY JEAN-PIERRE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Reims
Dénomination
S.C.G.G.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Reims
Dénomination
TWINCO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/2017
Siret
38841219900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition notamment d'un immeuble sis à reims, 81 place d'erlon, sa gés- tion, son exploitation par bail et entretien
Autres Activités
acquisition notamment d'un immeuble sis à reims, 81 place d'erlon, sa gés- tion, son exploitation par bail et entretien
Adresse
RUE GAMBETTA
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1992
Siret
38841219900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
81 PL DROUET D'ERLON
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4387
Date d'ajout
11/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/03/2010 : Partant : VERMOT DESROCHES Dominique Angel Marie, Co-Gérant Changement de qualité : GUY Jean-Pierre Robert, Co-Gérant devient Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion d'office du capital en euros conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).