Entreprise : CAFE DES ARTS - SIREN 388 373 672
Identité
Dénomination
CAFE DES ARTS
SIREN (siège)
388 373 672
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1992
Début d’activité
15/10/1992
Date de fin de la personne morale
19/08/2042
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
café bar restaruant
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
15245 EUR
Adresse du siège
22 BD GAMBETTA 30000 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC COUPOLE DES HALLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIEUTORD LAURENCE
Nom d'usage
MEUCCI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MEUCCI BENJAMIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1992
Siret
38837367200012
Nom commercial
CAFE DES ARTS
Enseigne
CAFE DES ARTS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
café bar restaruant
Adresse
22 BD GAMBETTA
30000 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC COUPOLE DES HALLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/028763
Date d'ajout
16/09/2024
Description
Par ordonnance en date du 10/09/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/007291
Date d'ajout
13/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/03/2024 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/02/2024
Numéro d'observation
F21/005866
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 décembre Nouvelle date : 30 septembre à compter du 01/01/2021
Numéro d'observation
F21/005866
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Modification relative aux associés de SNC:MEUCCI Benjamin nom d'usage : MEUCCI Benjamin n'est plus Associé en nom RIEUTORD Laurence nom d'usage : MEUCCI Laurence n'est plus Associé en nom Société par actions simplifiée LBLM devient Associé en nom
Numéro d'observation
5488
Date d'ajout
19/07/1994
Description
DECISION DE POURSUITE DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 - A COMPTER DU 20.6.94 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 20.6.94 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.7.94 LE COMMERCIAL DU GARD DU 12.7.94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).