Entreprise : SCI LA MONTAGNE - SIREN 388 318 610
Identité
Dénomination
SCI LA MONTAGNE
SIREN (siège)
388 318 610
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1992
Début d’activité
12/12/2019
Date de fin de la personne morale
16/08/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la construction et la propriété de tous les biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
146352 EUR
Adresse du siège
7 ALL DES BAZARETTES 83120 SAINTE-MAXIME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBET FRANCOISE , MICHELLE , MONIQUE
Nom d'usage
MARLIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Sainte-Maxime
Nom, Prénom(s)
MARLIN AURELIE , BRIGITTE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Lyon 3e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MARLIN JACQUES , PAUL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Sainte-Maxime
Nom, Prénom(s)
MARLIN BENOIT , LAURENT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Le Plan-de-la-Tour
Nom, Prénom(s)
MARLIN CAMILLE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Villieu-Loyes-Mollon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/2019
Siret
38831861000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, la construction et la propriété de tous les biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel
Autres Activités
l'acquisition, la construction et la propriété de tous les biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial, industriel
Adresse
7 ALL DES BAZARETTES
83120 , SAINTE-MAXIME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/1992
Siret
38831861000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE FRANCOIS 1 ER
52100 , SAINT-DIZIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
269
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Fréjus par suite de transfert du siège social à compter du 12/12/2019 du 1 Rue François 1er 52100 Saint-Dizier au 7 Allée des Bazarettes 83120 Sainte-Maxime Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 12/12/2019 Ancienne valeur : 1 Rue François 1er 52100 Saint-Dizier Nouvelle valeur : 7 Allée des Bazarettes 83120 Sainte-Maxime
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1178
Date d'ajout
06/12/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PUIS CONVERSION EN EUROS NOMINATION DE MME COMBET MARLIN FRANCOISE - 1 RUE FRANCOIS 1ER - 52100 SAINT DIZIER EN QUALITE DE CO-GERANTE DUREE DE LA SOCIETE PORTEE DE 60 A 99 ANS Date d'effet : 10/11/2001
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
06/12/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PUIS CONVERSION EN EUROS NOMINATION DE MME COMBET MARLIN FRANCOISE - 1 RUE FRANCOIS 1ER - 52100 SAINT DIZIER EN QUALITE DE CO-GERANTE DUREE DE LA SOCIETE PORTEE DE 60 A 99 ANSDate d'effet : 10/11/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).