Entreprise : SUD MILLESIME - SIREN 388 302 416
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2017)
Dénomination
SUD MILLESIME
SIREN (siège)
388 302 416
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1996
Date de fin de la personne morale
25/01/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
228 RTE DE CARPENTRAS 84190 BEAUMES-DE-VENISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 35
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANRES JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Lafare
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38830241600010
Code APE
511T
Adresse
24 AV PIERRE MENDES FRANCE
30400 , VILLENEUVE-LES-AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38830241600028
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Représentation commerciale de tous produits
Adresse
228 RTE 228 route de Carpentras
84190 , Beaumes-de-Venise - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 35
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5830
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/12/2016 Décision de l'associé unique en date du 31/12/2016 Dénomination de l'associé unique : SCA LES VIGNERONS DE BALMA VENITIA BEAUMES DE VENISE Journal d'annonces légales : LES PUBLICATIONS COMMERCIALES en date du 25/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5831
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Radiation du RCS le 11/04/2017 avec effet au 25/02/2017 cessation complète d'activité réalisation de la transmission universelle de patrimoine à l'associé unique
Numéro d'observation
10307
Date d'ajout
31/08/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).