Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS HUET-DALIFARD - SIREN 388 280 935
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS HUET-DALIFARD
SIREN (siège)
388 280 935
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1992
Début d’activité
01/07/1992
Date de fin de la personne morale
12/08/2091
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés par la mise en commun de tous moyens en personnel, locaux et matériels
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
11000 EUR
Adresse du siège
AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 56800 PLOERMEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ploërmel
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALIFARD PHILIPPE , PIERRE , ROLAND , AUGUSTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
HUET FABRICE , CHARLES , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Ploërmel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38828093500015
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés par la mise en commun de tous moyens en personnel, locaux et matériels
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses associés par la mise en commun de tous moyens en personnel, locaux et matériels
Adresse
AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
56800 , PLOERMEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ploërmel
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3668
Date d'ajout
30/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/11/2018 : Modifié : DALIFARD Philippe, Gérant, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable demeurant 38 rue Alfred Roth 56000 VANNES Modifié : HUET Fabrice, Gérant, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5191
Date d'ajout
28/10/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 04/07/2011 Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYENS HUET-BOURKELS-DALIFARD Nouvelle : SOCIETE CIVILE DE MOYENS HUET-DALIFARD Augmentation de capital à compter du 04/07/2011 Ancien : 167693,92 EUR Nouveau : 167695 EUR
Numéro d'observation
5209
Date d'ajout
13/11/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/10/2009 : Partant : BOURKELS Georges Philippe, Co-Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 167 693.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).