Entreprise : SCI DE L'AIGUILLE D'OR - SIREN 388 246 829
Identité
Dénomination
SCI DE L'AIGUILLE D'OR
SIREN (siège)
388 246 829
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1992
Début d’activité
11/08/1992
Date de fin de la personne morale
10/08/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion d'un patrimoine immobilier.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
4573.46 EUR
Adresse du siège
92 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Carbonnier BENEDICTE
Nom d'usage
Tassin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
Carbonnier HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Huahine
Nom, Prénom(s)
Carbonnier CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/08/1992
Siret
38824682900021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion d'un patrimoine immobilier.
Autres Activités
Acquisition, gestion d'un patrimoine immobilier.
Adresse
92 QUAI DE JEMMAPES
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/08/1992
Siret
38824682900013
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
56 B RUE RAYMOND LENS
62520 , LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12917
Date d'ajout
18/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS Boulogne-sur-Mer le 18/10/2022 avec effet au 13/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/06/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 11/08/1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).