Entreprise : PLAQUES FEUILLES COILS - SIREN 388 246 746
Identité
Dénomination
PLAQUES FEUILLES COILS
Sigle
PFC
SIREN (siège)
388 246 746
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1992
Date de fin de la personne morale
15/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
77500 EUR
Adresse du siège
1390 AV DU CAMPON 06110 LE CANNET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'EUROPEEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUIS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Nantes CEDEX 1
Nom, Prénom(s)
BAILLIE NICOLAS PIERRE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
BAILLIE CYRILLE JEAN RENE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
LEINEKUGEL LE COCQ NEE HAKIM LINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES "EXCO ATLANTIQUE"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/06/1992
Siret
38824674600035
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Import, export de tous produits métallurgiques
Adresse
1390 AV 1390 Avenue DU CAMPON
06110 , Le Cannet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE L'EUROPEEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1992
Siret
38824674600027
Code APE
515C
Adresse
694 AV DR MAURICE DONAT
06250 , MOUGINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU FONT DE L'ORME
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1992
Siret
38824674600019
Code APE
515C
Adresse
2 RUE NEUVE DES CAPUCINS
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70155
Date d'ajout
22/07/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 21/07/2020 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17211
Date d'ajout
20/09/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 20/09/2016 nommant M. Borasci Bernard juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
44523
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 26/12/2011 nommant Mme Billot Marie-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
20614
Date d'ajout
05/05/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 04/05/2010 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire , maintient Juge Commissaire M. Lagorce Thierry désigne liquidateur Me Cardon Didier 15 Impasse de l'Horloge 06117 Le Cannet , date de cessation des paiements 04/05/2010 .
Numéro d'observation
14492
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 15/12/2009 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
5989
Date d'ajout
27/05/2009
Description
Le tribunal de commerce de Cannes a prononcé en date du 26/05/2009 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2009J00126 , Juge Commissaire M. Lagorce Thierry , Administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec pour mission de : surveiller , Mandataire judiciaire Me Cardon Didier 15 Impasse de l'Horloge 06117 Le Cannet et a ouvert une période d'observation expirant le 26/11/2009 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).