Entreprise : SCM DES DOCTEURS FGST - SIREN 388 243 917
Identité
Dénomination
SCM DES DOCTEURS FGST
SIREN (siège)
388 243 917
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1992
Début d’activité
27/07/1992
Date de fin de la personne morale
11/08/2042
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DES MEMBRES.PRISE DE BAIL, LOCATION...
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
332 RTE DE SAINT SIMON 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURNAY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
THOMAS CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/07/1992
Siret
38824391700027
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DES MEMBRES.PRISE DE BAIL, LOCATION...
Autres Activités
MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DES MEMBRES.PRISE DE BAIL, LOCATION...
Adresse
332 RTE DE SAINT SIMON
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1992
Siret
38824391700019
Code APE
748K
Adresse
28 RUE DE LA REPUBLIQUE
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12072
Date d'ajout
19/08/1997
Description
Transfert du siège social PAR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 MARS 1993 IL A ETE DECIDE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 28 RUE DE LA REPUBLIQUE 31300 TOULOUSE AU 332 ROUTE DE SAINT SIMON 31100 TOULOUSE, A COMPTER DU 10 MARS 1993. LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12073
Date d'ajout
19/08/1997
Description
Nomination de co-gérant(s) AUX TERMES D'UNE AGO EN DATE DU 9 AVRIL 1996, LE DR JOELLE FOURCADE A PRESENTE SA DEMISSION DE LA CO-GERANCE, ET LE DR PHILIPPE GOURNAY, ASSOCIE, A ETE NOMME CO-GERANT EN REMPLACEMENT, A COMPTER DU 09.04.1996.
Numéro d'observation
12074
Date d'ajout
19/08/1997
Description
Nomination de co-gérant(s) PAR AGE EN DATE DU 17 OCTOBRE 1996, LE DR SALLENAVE A PRESENTE SA DEMISSION DE LA CO-GERANCE, ET LE DR THOMAS A ETE NOMME CO-GERANT EN REMPLACEMENT, A COMPTER DU 17.10.1996.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).