Entreprise : SCI CHAMONIX LES SAINTES - SIREN 388 228 579
Identité
(Entreprise radiée le 12/06/2017)
Dénomination
SCI CHAMONIX LES SAINTES
SIREN (siège)
388 228 579
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1992
Date de fin de la personne morale
09/08/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
73 AV RAVANEL LE ROUGE 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRICHEUX JEAN , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Nom, Prénom(s)
BRICHEUX FRANCOISE
Nom d'usage
DERTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Terre-de-Haut
Nom, Prénom(s)
VEROLA LUCIENNE
Nom d'usage
BRICHEUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
Terre-de-Haut
Nom, Prénom(s)
BRICHEUX THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Chamonix-Mont-Blanc
Nom, Prénom(s)
BRICHEUX PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Les Houches
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/01/1992
Siret
38822857900016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
73 AV RAVANEL LE ROUGE
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/008590
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 23/06/2015 - Siège de la liquidation : 73 Rue Ravanel Le Rouge 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC - Publicité dans un journal d'annonces légales : Eco des Pays de Savoie du 10/07/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/008590
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/06/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F07/003299
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Nomination de co-gérant(s) MME VEROLA-BRICHEUX LUCIENNE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME CO-GERANT ASSOCIEE. MR BRICHEUX PATRICK ET THIERRY SONT NOMMES ASSOCIES. MME BRICHEUX-DERTIN FRANCOISE EST NOMMEE ASSOCIEE. DECISION AG EN DATE DU 16 OCTOBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE MESSAGER EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2007 date d'effet : 16/10/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).