Entreprise : FONCIA GOBELINS - SIREN 388 203 028
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2022)
Dénomination
FONCIA GOBELINS
SIREN (siège)
388 203 028
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1992
Fermeture de l'établissement - 38820302800013
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/1999
Fermeture de l'établissement - 38820302800021
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2004
Fermeture de l'établissement - 38820302800039
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2005
Fermeture de l'établissement - 38820302800047
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38820302800054
- Date d'effet de la fermeture : 18/04/2011
Fermeture de l'établissement - 38820302800062
- Date d'effet de la fermeture : 09/12/2013
Fermeture de l'établissement - 38820302800070
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2019
Fermeture de l'établissement - 38820302800088
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Fermeture de l'établissement - 38820302800096
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38820302800104
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 38820302800112
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38820302800120
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38820302800138
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2020
Fermeture de l'établissement - 38820302800146
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 38820302800153
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Fermeture de l'établissement - 38820302800161
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
11/08/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1252185.57 EUR
Adresse du siège
200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
200-216
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gorin CYRILLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Prunay-en-Yvelines
Nom, Prénom(s)
Vesperini JEAN-LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Chaumartin ANIK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1992
Siret
38820302800013
Code APE
703C
Adresse
172 AV DE CHOISY
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
38820302800021
Code APE
703C
Adresse
60 RUE CLAUDE BERNARD
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/1999
Siret
38820302800039
Code APE
703C
Adresse
57 BD ARAGO
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
38820302800047
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
38 AV DES GOBELINS
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°38 AU 40
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
38820302800054
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
42 RUE DE LA COLONIE
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2011
Siret
38820302800062
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DES CORDELIERES
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 AU 11
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2013
Siret
38820302800070
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
100 BD DU MONTPARNASSE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800138
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
76 RUE DE TOLBIAC
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800120
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE RAMBUTEAU
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800112
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
178 AV DAUMESNIL
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800104
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE DES ECOLES
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800096
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE DU MOULIN DES PRES
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2014
Siret
38820302800088
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE DE LA BOURSE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2015
Siret
38820302800153
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE MANDAR
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2015
Siret
38820302800146
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
54 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2019
Siret
38820302800161
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
200 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
200-216
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1992B09848122
Date d'ajout
30/03/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1992B09848111
Date d'ajout
18/03/2022
Description
Associé unique : FONCIA PARIS RIVE GAUCHE - SAS - 200-216 rue Raymond Losserand 75014 Paris - 306 533 738 RCS PARIS
Numéro d'observation
1992B09848110
Date d'ajout
18/03/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 25-11-2021
Numéro d'observation
1992B09848101
Date d'ajout
17/08/2018
Description
Acquisition d'une partie de la clientèle d'administration de biens. Exploité au fonds 100 boulevard du Montparnasse 7514 Paris. Précédent exploitant : CDB GESTION, 333 914 174 RCS Paris. Date d'effet : 01/05/2018, publié dans le journal : Le Quotidien Juridique en date du 06/06/2018
Numéro d'observation
1992B0984891
Date d'ajout
06/12/2016
Description
Prise en location-gérance d'un fonds de commerce d'administration de biens et transactions immobilières 100 bd du Montparnasse 75014 Paris, actuel propriétaire et précédent exploitant SA JEANNIOT & CIE siège social 100 bd du Montparnasse 75014 Paris 304 951 023 RCS Paris pour une durée d'un an à compter du 01-10-2016 et renouvelable par tacite reconduction, exploité à la même adresse.
Numéro d'observation
1992B0984820
Date d'ajout
24/10/2008
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE COMMERCE ADMINISTRATION DE BIENS PELISSOLO ET ASSOCIES 317 540 284 RCS PARIS A COMPTER DU 01 07 2008 JUSQU'AU 30 06 2008 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION
Numéro d'observation
1992B0984817
Date d'ajout
03/03/2005
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT PARTIEL D'ACTIF : FONCIA PARIS 622 058 683 RCS PARIS
Numéro d'observation
1992B0984811
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).