Entreprise : AXELINVEST - SIREN 388 193 518
Identité
Dénomination
AXELINVEST
SIREN (siège)
388 193 518
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1992
Début d’activité
06/07/1992
Date de fin de la personne morale
15/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
EN FRANCE ET DANS TOUS PAYS, DANS LE CADRE DES LOIS, REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, TOUTES OPERATIONS DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, MOBILIERES OU AUTRES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
294700 EUR
Adresse du siège
59 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cohen ALIX
Nom d'usage
Des Ayettes De Clerval
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Tours
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/1992
Siret
38819351800031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
EN FRANCE ET DANS TOUS PAYS, DANS LE CADRE DES LOIS, REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, TOUTES OPERATIONS DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, MOBILIERES OU AUTRES
Autres Activités
EN FRANCE ET DANS TOUS PAYS, DANS LE CADRE DES LOIS, REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, TOUTES OPERATIONS DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES, MOBILIERES OU AUTRES
Adresse
59 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/1992
Siret
38819351800015
Code APE
741J
Adresse
11 BD VAUBAN
13006 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
38819351800023
Code APE
741J
Adresse
5 B RUE KEPLER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/12/1992
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).