Entreprise : SCI PROMEDI - SIREN 388 193 393
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2020)
Dénomination
SCI PROMEDI
SIREN (siège)
388 193 393
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1992
Fermeture de l'établissement - 38819339300013
- Date d'effet de la fermeture : 21/09/2020
Date de fin de la personne morale
28/07/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA MESANGE 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERNELLE CHRISTIAN , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
FANTO MARIA , ADELAIDE
Nom d'usage
DERNELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
DERNELLE HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/03/1992
Siret
38819339300013
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis mise en valeur des immeubles acquis notamment par édification de constructions pour toutes destinations transformation de toutes constructions et par tous travaux de viabilité. Exploitation par bail location ou autrement des immeubles acquis par la société.
Adresse
10 RUE DE LA MESANGE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22000
Date d'ajout
21/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 21/09/2020 avec effet au 21/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7118
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
6626
Date d'ajout
25/07/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/07/2008 : Nouveau : DERNELLE Maria Adelaide, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DERNELLE Herve, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).