Entreprise : COGEPHAR - SIREN 388 151 672
Identité
Dénomination
COGEPHAR
SIREN (siège)
388 151 672
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1992
Début d’activité
01/09/1992
Date de fin de la personne morale
03/08/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
Gestion et amélioration des conditions d'exercice professionnel des Pharmaciens d'officine
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
229 RUE DE SOUCHEZ 62400 BETHUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AERTS JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Anzin-Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
BAYARD PATRICIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
NABRINGHEM
Nom, Prénom(s)
BOT ERIC
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
BOUCHER THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Avion
Nom, Prénom(s)
BROUTIN ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Vermelles
Nom, Prénom(s)
DECROIX CATHY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
DENEUVILLE ISABELLE
Nom d'usage
SELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
HENIN BEAUMONT
Nom, Prénom(s)
IMBENOTTE AUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
SALLAUMINES
Nom, Prénom(s)
LANGLET MATTHIEU , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LEBECQUE JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Marck
Nom, Prénom(s)
MULIER GERY , HENRI , ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Carvin
Nom, Prénom(s)
RUTKOWSKI CUNA
Nom d'usage
CELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Haisnes
Dénomination
CTN AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
38815167200010
Nom commercial
COGEPHAR
Enseigne
COGEPHAR
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion et amélioration des conditions d'exercice professionnel des Pharmaciens d'officine
Autres Activités
Gestion et amélioration des conditions d'exercice professionnel des Pharmaciens d'officine
Adresse
229 RUE DE SOUCHEZ
62400 , BETHUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).