Entreprise : SCI BABINET - SIREN 388 138 646
Identité
Dénomination
SCI BABINET
SIREN (siège)
388 138 646
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1992
Début d’activité
01/07/1992
Date de fin de la personne morale
22/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT PRISE A BAIL AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON LEUR MISE EN VALEUR LEUR EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT -
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
6 RUE JACQUES BABINET 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IZARD ANNE , MARIE , RENEE
Nom d'usage
VALMARY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VALMARY PHILIPPE , MARIE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VALMARY JEAN , BAPTISTE , JOSEPH , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Bruxelle
Nom, Prénom(s)
VALMARY JULIEN , MARIE , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38813864600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT PRISE A BAIL AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON LEUR MISE EN VALEUR LEUR EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT -
Autres Activités
ACHAT PRISE A BAIL AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON LEUR MISE EN VALEUR LEUR EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT -
Adresse
6 RUE JACQUES BABINET
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
20301
Date d'ajout
10/11/2005
Description
Modification autre SUITE A UN ACTE AUTHENTIQUE DE DONATION DE PARTS EN DATE DU13.07.2005, LES ASSOCIES DE LA SOCIETE SONT : MR VALMARY PHILIPPE, MME IZARD EPOUSE VALMARY ANNE MARIE, MR VALMARY JEAN BAPTISTE ET MR VALMARY JULIEN . MME VALMARY ANNE MARIE EST EGALEMENT NOMMEE CO GERANTE . Date d'effet: 13/07/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).