Entreprise : SCI OLVITA - SIREN 388 106 445
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2024)
Dénomination
SCI OLVITA
SIREN (siège)
388 106 445
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1992
Fermeture de l'établissement - 38810644500025
- Date d'effet de la fermeture : 05/01/2024
Fermeture de l'établissement - 38810644500017
- Date d'effet de la fermeture : 20/08/2014
Date de fin de la personne morale
20/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
200 LA FANGE 38140 CHARNECLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOGUEIRA VILELA JOAQUIM , FERNANDO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Charnècles
Nom, Prénom(s)
VILELA OLGA , MARIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Apprieu
Nom, Prénom(s)
VILELA VITALINE
Nom d'usage
RIBEIRO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Rives
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1992
Siret
38810644500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
80 RUE DU HUIT MAI 1945
38140 , RIVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/1992
Siret
38810644500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers et locaux commerciaux, édifica- tions de toutes constructions, entretien, administration et exploitation des immeubles sociaux par tous moyens notamment par voie de location.
Adresse
200 200 La Fange
38140 , Charnècles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000038
Date d'ajout
04/01/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/11/2020 - Siège de la liquidation : 200 La Fange 38140 CHARNECLES - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 11/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/016181
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 80 Rue du 8 mai 1945 38140 RIVES au 200 La Fange 38140 CHARNECLES à compter du 26/08/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le 09.07.1992 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 26.06.1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).