Entreprise : EARL DE DUROU - SIREN 388 104 960
Identité
Dénomination
EARL DE DUROU
SIREN (siège)
388 104 960
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1992
Début d’activité
01/06/1992
Date de fin de la personne morale
19/07/2085
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
ENGRAISSEMENT GENISSES, CEREALES
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
8060 EUR
Adresse du siège
DUROU 09700 MONTAUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS ERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Mazères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38810496000017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ENGRAISSEMENT GENISSES, CEREALES
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
DUROU
09700 , MONTAUT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
38810496000025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Céréales
Adresse
LA GRANGEOTTE
09270 , MAZERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/1992
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : TERRES D'ARIEGE A COMPTER DU 31/12/99, AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS (ANCIEN : 52 000 FRS) ; TRANSOFMRATION DE L'EARL EN GAEC ; PROROGATION DE DUREE DE 70 ANS ; MR PONS CHRISTIAN EST REMPLACE PAR MR PONS ERIC EN QUALITE DE CO-GERANT INSERTION : TERRES D'ARIEGE DU 28/01/2000
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).