Entreprise : SCI LA PLEIGNOLLE - SIREN 388 040 289
Identité
Dénomination
SCI LA PLEIGNOLLE
SIREN (siège)
388 040 289
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1992
Début d’activité
28/06/1992
Date de fin de la personne morale
21/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'administration et l'exploitation par location ou autrement, de tous immeubles, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis etc.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
HAM DE LA ROQUE 48160 SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-de-Boubaux
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMOUELIAN VANESSA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
SAMOUELIAN ANATJA-SALOME , JESSICA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1992
Siret
38804028900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'administration et l'exploitation par location ou autrement, de tous immeubles, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis etc.
Autres Activités
L'administration et l'exploitation par location ou autrement, de tous immeubles, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis etc.
Adresse
HAM DE LA ROQUE
48160 , SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martin-de-Boubaux
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2011 : Partant : SAMOUELIAN Daniel Paul, Gérant associé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2012 : Changement de qualité : SAMOUELIAN Anatja, Associée Société Civile devient Gérante associée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
806
Date d'ajout
26/06/2012
Description
Régularisation des associés depuis l'origine de la société, le 28/06/1992 : SAMOUELIAN Daniel Paul, Gérant et associé SAMOUELIAN Erna, Associée Société Civile SAMOUELIAN Vanessa, Associée Société Civile SAMOUELIAN Anatja, Associée Société Civile Modification relative aux associés à compter du 12/05/2001 : Partant : SAMOUELIAN Erna, Associée Société Civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 80 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 12 195.92 EUR APE 6820 B Location de terrains et d'autres biens immobiliers SIRET 388 040 289 00018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).