Entreprise : MJF - SIREN 388 020 448
Identité
Dénomination
MJF
SIREN (siège)
388 020 448
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1993
Date de fin de la personne morale
25/10/2043
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/1994
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
23 RTE DE GENEVE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTANEL SOLANGE , EMILIE , JOANNA
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
38802044800022
Code APE
551A
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Bar, restaurant, pizzéria, hotel. Enseigne : CASTEL'
Adresse
23 RTE 23 Route de Genève
69140 , Rillieux-la-Pape - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1992
Siret
38802044800014
Code APE
741J
Adresse
CHATEAU GAILLARD
01390 , MIONNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/036724
Date d'ajout
25/11/2002
Description
Radiation en date du 25/11/2002 suite au jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 11/10/2002 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/036723
Date d'ajout
25/11/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 11/10/2002 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/05/1996
Description
ASA SARL RCDECLARATION MODIFICATIVE du 31 Mai 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG EN BRESSE par jugement en date du 24/5/96 a prononcé LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - Liquidateur : Me BELAT 22 rue Cordier 01000 BOURG EN BRESSE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Déjà constituée et transfère son siège social de Chateau Gaillard Mionnay 01390 SAINT ANDRE DE CORCY au 23 Route de Geneve 69140 RILLIEUX LA PAPE à compter du 10 Juillet 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).