Entreprise : NETBURN - SIREN 388 019 630
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2023)
Dénomination
NETBURN
SIREN (siège)
388 019 630
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1992
Date de fin de la personne morale
16/07/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76239.75 EUR
Adresse du siège
13 ET 15 RUE DE PARIS 35220 CHATEAUBOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET ODILE
Nom d'usage
MERIENNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET MARIANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
BRUNET BENEDICTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
BRUXELLES
Nom, Prénom(s)
MOREL CLAUDINE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Guerlédan
Nom, Prénom(s)
PEAN MARTINE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BOINOT ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Châteaubourg
Nom, Prénom(s)
BRUNET REGINE
Nom d'usage
DREVILLON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
BRUNET ROSELYNE
Nom d'usage
POLLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vertou
Nom, Prénom(s)
BRUNET JULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
La Bouëxière
Nom, Prénom(s)
MAHO LYDIA
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
BRUNET BORIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Erdeven
Nom, Prénom(s)
BRUNET FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Châteaubourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/1992
Siret
38801963000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LA VERBUE
35220 , CHATEAUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/1992
Siret
38801963000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété gestion administration de tous biens et droits mobiliers et immobiliers dont la societe séra propriétaire édification de toutes constructions entreprises de tous travaux (début : 06.06.1992)
Adresse
13 13 et 15 Rue de Paris
35220 , Châteaubourg - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5404
Date d'ajout
27/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, liquidateur : MERIENNE né(e) BRUNET Odile, siège de la liquidation : 13 et 15 rue de Paris 35220 Châteaubourg, parution de la publicité légale : Les Infos Redon Ploermel paru le 07/09/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/05/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de CHATEAUBOURG, la Verbue à CHATEAUBOUR, 13 et 15 rue de Paris, à compter du 07/11/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).