Entreprise : FINANCE ET PARTICIPATIONS CONSEILS - SIREN 387 985 773
Identité
Dénomination
FINANCE ET PARTICIPATIONS CONSEILS
Sigle
F ET P CONSEILS
SIREN (siège)
387 985 773
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2010
Début d’activité
24/08/2010
Date de fin de la personne morale
16/09/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conseil et assistance technique en finances et management courtage et ingénieries financières prises de participations gestion de participations
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
113737.44 EUR
Adresse du siège
87 RUE DAUBIGNY 95430 AUVERS-SUR-OISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTAUD PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Auvers-sur-Oise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/2010
Siret
38798577300036
Nom commercial
F ET P CONSEILS
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil et assistance technique en finances et management courtage et ingénieries financières prises de participations gestion de participations
Autres Activités
Conseil et assistance technique en finances et management courtage et ingénieries financières prises de participations gestion de participations
Adresse
87 RUE DAUBIGNY
95430 , AUVERS-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2004
Siret
38798577300028
Nom commercial
F ET P CONSEILS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Conseil en gestion, finance, activités immobilières, locations immobilières, gestion mobilière, holdings services
Autres Activités
Conseil en gestion, finance, activités immobilières, locations immobilières, gestion mobilière, holdings services
Adresse
CHE DU PLAN D'AMONT
73710 , PRALOGNAN-LA-VANOISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUX 4 VENTS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38798577300010
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
40 RUE CHARLES INFROIT
78570 , ANDRESY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43582
Date d'ajout
17/09/2010
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43583
Date d'ajout
17/09/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Versailles -du 1er juillet 1992 au 23 aoûr 2010- vers le Greffe de Pontoise, à compter du 24 août 2010. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).