Entreprise : EARL DE LA MOTTE - SIREN 387 945 835
Identité
Dénomination
EARL DE LA MOTTE
SIREN (siège)
387 945 835
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1992
Début d’activité
01/05/1992
Date de fin de la personne morale
02/07/2042
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1993
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
activité agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
476632 EUR
Adresse du siège
FERME DE LA MOTTE 02120 GUISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIEU LAURENT , ALBERT , ALFRED
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Guise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1992
Siret
38794583500016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activité agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME DE LA MOTTE
02120 , GUISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/07/1992
Description
Historique : DEPOT AU GREFFE LE 3 JUILLET 1992 JOU RNAL DE CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 16 J UIN 1992 INSC.MODIF. DU 29 AVRIL 1996 AUX TERMES D E L'ASSEMBLEE DU 4 OCTOBRE 1995, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE NOMMER : * MR LAURENT DIEU EN QUALITE DE CO-GERANT DEPOT D'ACTES DU 29 AVRIL 1996 JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE DU 23 AVRIL 199 6 INSC. MODIF. DU 8 JANVIER 2002 AUX TERMES DE L'A SSEMBLEE DU 2 JUILLET 2001, IL A ETE PRIS ACTE DE : * LA CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ; - A NCIEN CAPITAL : 3 126 500 FRS - NOUVEAU CAPITAL : 476 632 EUROS * LA DEMISSION DE SES FONCTIONS DE G ERANT DE MR ANTOINE DIEU * DEPOT D'ACTES DU 8 JANV IER 2002 * JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZE TTE DU 12 DECEMBRE 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).