Entreprise : SCEA HARAS DES BERGERS - SIREN 387 945 801
Identité
Dénomination
SCEA HARAS DES BERGERS
SIREN (siège)
387 945 801
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1992
Début d’activité
01/06/1992
Date de fin de la personne morale
23/06/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation et gestion de biens agricoles.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
32 RUE JOFFRE 77590 CHARTRETTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZZATI MAYKI , FABIEN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
Villeneuve Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
CAPELLE DAISY , MAILIE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1994
Commune de résidence
Villeneuve Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
FUSTEMBERG TONY , GARCONNET
Nom d'usage
FUSTEMBERG-BERTHIER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Crosne
Nom, Prénom(s)
FUSTEMBERG KELLY , SANDY , JEANETTE
Nom d'usage
FUSTEMBERG-BERTHIER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Limeil-Brévannes
Nom, Prénom(s)
HERBRECHT FIDGY , MYRIAM
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
Crosne
Nom, Prénom(s)
SCHMITT JULIO , CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
STEPHAN JOHANNA , THERESE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Montgeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38794580100018
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
32 RUE JOFFRE
77590 , CHARTRETTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
644
Date d'ajout
12/11/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de EVRY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
08/11/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/06/1992
Description
Historique des observations depuis le 24/06/1992 : PUBLICITE STATUTS: LE PAYS BRIARD.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).