Entreprise : TERSAN - SIREN 387 937 717
Identité
Dénomination
TERSAN
SIREN (siège)
387 937 717
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1994
Date de fin de la personne morale
17/11/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1157 AV DE LA PLAINE 06250 MOUGINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SAINT MARTIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINATI ERIC GERARD FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Mouans-Sartoux
Nom, Prénom(s)
GARNIER PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Mougins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1992
Siret
38793771700024
Enseigne
TERSAN
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Marchand de biens
Adresse
1157 AV 1157 CHEMIN DE LA PLAINE
06250 , Mougins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE ST-MARTIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38793771700016
Code APE
703A
Adresse
3 AV VILMORIN
06160 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34456
Date d'ajout
13/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 12/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30656
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2011 nommant Lemalle Jean Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12720
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 19/09/2006 nommant M. STEVA CHRISTIAN juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3789
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3872
Date d'ajout
29/07/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes prononce en date du 29/07/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00122 , date de cessation des paiements le 23/07/1999 , désigne juge commissaire m. pierre cousin , liquidateur Me Didier Cardon 54 rue d'Antibes 06400 Cannes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
3774
Date d'ajout
23/07/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Cannes , en date du 23/07/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/1994
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital - assemblée générale du : 31 Octobre 1994 - publicité : la tribune du 11 novembre 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).