Entreprise : SARL ILE DES PECHEURS - SIREN 387 929 128
Identité
Dénomination
SARL ILE DES PECHEURS
SIREN (siège)
387 929 128
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2000
Date de fin de la personne morale
02/10/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 PL BOIELDIEU 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALSSA JACQUES , LOUIS , SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/10/2001
Siret
38792912800040
Code APE
551C
Adresse
1 PL BOIELDIEU
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/2000
Siret
38792912800024
Code APE
551C
Adresse
16 BD DU JEU DE PAUME
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2000
Siret
38792912800032
Code APE
551C
Adresse
1350 AV ALBERT EINSTEIN
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAT 10
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/1992
Siret
38792912800016
Code APE
551C
Origine du fonds
Création
Activité principale
fourniture de prestations hotelières hotellerie
Adresse
ILE DES PECHEURS
66420 , Le Barcarès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUDALERE NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11685
Date d'ajout
26/06/2017
Description
Radiation du RCS le 26/06/2017 avec effet au 23/06/2017 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2764
Date d'ajout
27/02/2004
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/02/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FIXE AU 15/12/2000 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 27/02/2004.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/04/2003
Description
Suivant jugement en date du 4/4/2003, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononçé la liquidation judiciaire de la Sarl Ile des Pêcheurs Liquidateur : Me Philippe Pernaud domicilié au 27 Rue de l'Aiguillerie à Montpellier
Numéro d'observation
3232
Date d'ajout
04/04/2003
Description
EN DATE DU 04/04/2003, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCEE AU COURS DE LA PROCEDURE. A CONFIRME : MR SINCHOLLE-ITIER PIERRE COMME JUGE COMMISSAIRE A NOMME : ME PHILIPPE PERNAUD 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER COMME LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 04/04/2003
Numéro d'observation
11390
Date d'ajout
18/10/2002
Description
EN DATE DU 18/10/2002, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE ILE DES PECHEURS POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 18/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/06/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 05.06.2002 prononçant le redressement judiciaire de la SARL ILE DES PECHEURS Repésentant des créanciers : Me Philippe PERNAUD 27, rue de l'Aiguillerie - 34000 MONTPELLIER Administrateur : Me Olivier FABRE
Numéro d'observation
6378
Date d'ajout
05/06/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/06/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE : MR SINCHOLLE-ITIER PIERRE COMME JUGE COMMISSAIRE ME PHILIPPE PERNAUD 27 RUE DE L'AIGUILLERIE 34000 MONTPELLIER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ME OLIVIER FABRE MAESTRO - 110, PLACE D'ACADIE ANTIGONE - BP 9581 34045 MONTPELLIER CEDEX 1 COMME ADMINISTRATEUR MISSION : ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 15/05/2002 A COMPTER DU 05/06/2002
Numéro d'observation
5868
Date d'ajout
27/05/2002
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 27/05/2002 , ILE DES PECHEURS (SARL) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 27/05/2002 Date d'effet : 27/05/2002
Numéro d'observation
11045
Date d'ajout
24/10/2000
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : MME PASCAL ODILE NOUVEAU : M. BALSSA JACQUES Date d'effet : 30/09/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).