Entreprise : GAEC GUILLOUX - SIREN 387 915 663
Identité
Dénomination
GAEC GUILLOUX
SIREN (siège)
387 915 663
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1992
Début d’activité
01/06/1992
Date de fin de la personne morale
15/07/2042
Date de clôture
31/07
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
120300 EUR
Adresse du siège
KERDANIEL 22110 ROSTRENEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOUX HORTENSE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
ROSTRENEN
Nom, Prénom(s)
GUILLOUX HERVE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
ROSTRENEN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38791566300018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERDANIEL
22110 , ROSTRENEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1734
Date d'ajout
16/08/2002
Description
A COMPTER 31.07.2002 : - DEPART DE MME HAMON MARIE THERESE EN QUALITE DE GERANTE, - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ANCIEN MONTANT : 121 959.21 EUROS NOUVEAU MONTANT : 120 300.00 EUROS DEPOT AU GREFFE NUMERO A903/2002 DU 16.08.2002.
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
20/01/2000
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1999 DEPART DE MR GUILLOUX MICHEL, CO-GERANT DEPOT AU GREFFE LE 20 JANVIER 2000 A 35/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).