Entreprise : SCM DRS FOUGEROUSE DUMAZER ET CONTI - SIREN 387 906 050
Identité
(Entreprise radiée le 12/05/2022)
Dénomination
SCM DRS FOUGEROUSE DUMAZER ET CONTI
SIREN (siège)
387 906 050
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1992
Fermeture de l'établissement - 38790605000019
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2000
Date de fin de la personne morale
19/07/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
99244.31 EUR
Adresse du siège
133 RTE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUGEROUSE CHRISTIAN , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Etang Sale
Nom, Prénom(s)
DUMAZER GILLES , EMILE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Tampon
Nom, Prénom(s)
CONTI PASCAL , JEAN , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Saint Leu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1992
Siret
38790605000019
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXERCICE EN COMMUN DE RADIOLOGIE
Adresse
133 RTE 133 route Hubert Delisle
97430 , Tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1404
Date d'ajout
03/08/2000
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/03/2000
Numéro d'observation
2480
Date d'ajout
25/09/1998
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE MENTION : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS DUMAZER ET FOUGEROUSE NOUVELLE MENTION : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS DUMAZER FOUGEROUSE ET CONTI NOMINATION DE M. CONTI PASCAL JEAN YVES EN TANT QU'ASSOCIE COGERANT A COMPTER DU 12/03/98
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 651 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 99 244.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).