Entreprise : JUISA - SIREN 387 900 939
Identité
Dénomination
JUISA
SIREN (siège)
387 900 939
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1992
Début d’activité
16/06/1992
Date de fin de la personne morale
07/07/2091
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participations dans toutes sociétés et groupement français et étranger, achat, vente, souscription, propriété, gestion administrative de toutes parts et valeurs mobilières. Gestion acquisition de la propriété industrielle des marques, brevets, droits de licences, droit de la propriété intellectuelle et/ou industrielle du groupe. Animation, gestion administration juridique, comptable, financière, information des sites du groupe. Toutes prestations de service au profit de ses filiales. Réalisation études de marché, prospection.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
997363 EUR
Adresse du siège
103 RTE DE LOUVIGNES 31340 VILLEMUR-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JODARD MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
DA PONTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Villemur-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
DA PONTE MARIO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Villemur-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
DA PONTE JULIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DA PONTE ISABELLE , MARIA , MONICA
Nom d'usage
DATCHARY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Villemur-sur-Tarn
Dénomination
TRIAXE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Agen
Dénomination
DINICHERT-VIET et associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/1992
Siret
38790093900035
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés et groupement français et étranger, achat, vente, souscription, propriété, gestion administrative de toutes parts et valeurs mobilières. Gestion acquisition de la propriété industrielle des marques, brevets, droits de licences, droit de la propriété intellectuelle et/ou industrielle du groupe. Animation, gestion administration juridique, comptable, financière, information des sites du groupe. Toutes prestations de service au profit de ses filiales. Réalisation études de marché, prospection.
Adresse
103 RTE DE LOUVIGNES
31340 , VILLEMUR-SUR-TARN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1992
Siret
38790093900019
Code APE
741J
Adresse
RTE DU BORN
31340 , VILLEMUR-SUR-TARN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERIE HAUT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2004
Siret
38790093900027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
59 RUE DES LACS
31150 , LESPINASSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES VITARELLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 434 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 980 948.45 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).