Entreprise : GAEC AUBIGEYRES - SIREN 387 895 527
Identité
Dénomination
GAEC AUBIGEYRES
SIREN (siège)
387 895 527
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1992
Début d’activité
01/07/1992
Date de fin de la personne morale
21/07/2091
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Bovins
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
250515 EUR
Adresse du siège
AUBIGEYRES 48130 PEYRE EN AUBRAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT SAUVEUR DE PEYRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROCELLIER REGIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Peyre en Aubrac
Nom, Prénom(s)
TROCELLIER PIERRE-LOUIS , REGIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2001
Commune de résidence
Peyre en Aubrac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38789552700019
Nom commercial
GAEC AUBIGEYRES
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Bovins
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
AUBIGEYRES
48130 , PEYRE EN AUBRAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT SAUVEUR DE PEYRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
155
Date d'ajout
18/02/2020
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 01/11/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2019 : Nouveau : TROCELLIER Pierre-Louis, Régis, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2017 : Partant : TROCELLIER Olivier, Gérant Partant : TROCELLIER Paulette, Gérant La société est réduite à un associé unique à compter du 31/12/2017 Changement de l'intitulé de l'adresse du siège-établissement principal, suite à création de la nouvelle commune PEYRE EN AUBRAC à compter du 31/12/2017 ancien : Aubigeyres - Saint-Sauveur-de-Peyre 48130 Aumont Aubrac nouveau : Aubigeyres - Saint-Sauveur-de-Peyre 48130 Peyre en Aubrac Changement de l'intitulé du domicile de TROCELLIER Régis, Gérant à compter du 31/12/2017 : ancien : Aubigeyres - Saint-Sauveur-de-Peyre 48130 Aumont Aubrac nouveau : Aubigeyres - Saint-Sauveur-de-Peyre 48130 Peyre en Aubrac
Numéro d'observation
1311
Date d'ajout
12/11/2012
Description
Modification de la durée de la personne morale à compter du 01/06/2011 ancienne : 20 ans nouvelle : 99 ans
Numéro d'observation
1433
Date d'ajout
24/11/2011
Description
Rectification de la mention relative au nom patronymique de Mme TROCELLIER Paulette suite à ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS en date du 23 novembre 2011 Ancienne mention : LACANIERE Nouvelle Mention : RACANIERE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 01/06/1992 sous le n° 48.92.157
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MINIMUM : 1 500 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).