Entreprise : ICOR - SIREN 387 885 288
Identité
Dénomination
ICOR
SIREN (siège)
387 885 288
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2090
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
RUE D ARGENTAN 61600 LA FERTE MACE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES PEUPLIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANNIER ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La lande-Patry
Nom, Prénom(s)
CROZET MARC , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Nom, Prénom(s)
BOULIER JEAN-PAUL , ROGER , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Saint-Cornier-des-Landes
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
CJM DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Ferte-Mace
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1992
Siret
38788528800010
Code APE
741G
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Toutes prestations de conseil, d'analyse, de programmation et de formation concernant la gestion et l'organisation des entreprises ; L'achat, la vente, la location, l'entre tien et réparation de tous produits, fournitures et matériels ayant un lien direct ou indirect avec les activités ci-dessus énumérées se rapportant aux secteurs des P.M.E. Et P.M.I. À l'exception toutefois du secteur d'activité transports et du secteur agro, Agri alimentaire
Adresse
RUE Rte Dargentan
61600 , La Ferte-Mace - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle les Peupliers
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1992
Siret
38788528800028
Code APE
741G
Adresse
57 AV DE BRETAGNE
76100 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
684
Date d'ajout
13/03/2008
Description
(Jugements) jugement du Tribunal de commerce de CONDE SUR NOIREAU en date du 11.03.2008 désignant Me DOUTRESSOULLE - 77 rue de Bernières 14000 CAEN en qualité de mandataire de justice
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/11/2004
Description
(Divers) Changement de commissaire à l'exécution du plan suivant jugement en date du 04 novembre 2004, le tribunal a ordonné le changement de commissaire à l'exécution du plan ancien : Selarl Didier Ducreux 6 quai amiral Hamelin BP 2013-14089 Caen Cedex. Nouveau: Me Doutressoulle Judith 77 rue de Bernières 14011 Caen Cedex 1 date d'effet : 04 novembre 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/04/2000
Description
(Divers) Changement de juge commissaire jugement du tribunal de commerce de Conde sur noireau du 25/04/2000 ancien : M. Lemonnier et M. Guérin nouveau M. Peschet date d'effet : 25 avril 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/02/2000
Description
(Divers) Par jugement en date du 20.01.2000, le tribunal de commerce d'Alençon a désigné m rondeau James en qualité de juge commissaire en remplacement de l'ancien jugé commissaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/05/1997
Description
(Divers) Cessation totale d'activité et vente des éléments corporels du fonds de commerce à la SARL Cjm international et des éléments incorporels à la sa Delort et associés, à compter du 12.11.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/02/1997
Description
(Divers) Procédures collectives par jugement en date du 14/02/97 le tribunal de commerce de Flers a désigné la Selarl Didier Ducreux 78 rue St Martin 14000 Caen en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession en remplacement de Me Laroppe démissionnaire et a maintenu Me Laroppe comme représentant des créanciers. Mention d'office
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/11/1996
Description
(Divers) Procédures collectives suivant jugement en date du 08/11/96, le tribunal de commerce de Flers a arrêté le plan de cession des actifs du groupe Cjm à savoir Cjm développement, Cjm cabinet jack Morice, I3a, Icor, Transoft, au profit d'une SARL à constituer avec siège social à la ferte Macé représentée par son membre fondateur: Là sa Delort et associés 18 rué de Beauce 94100 St-Maur des fosses a désigné maître Laroppe en qualité de Commississaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a fixé la durée du plan à 10 ans mention d'office.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/1996
Description
(Divers) Procédures collectives suivant procès-verbal de réunion du personnel en date du 01.07.96, désignation de m Heurtaux Jean-Michem comme représentant des salariés de la société, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n° 85.98 Du 25 janvier 1985. Mention d'office
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/1996
Description
(Divers) Procédures collectives par jugement en date du 28/06/96 le tribunal de commerce de Flers a ordonné l'ouverture de la procédure du régime général de redressement judiciaire à l'égard de la sa Icor; À dit que cette procédure sera commune aux sociétés Cjm développement, Cjm cabinet jack Morice, I3a et Transoft et comprendra un seul actif et un seul passif pour l'ensemble des sociétés. Juge commissaire: M Lemonnier juge-commissaire suppléant: M Guérin administrateur judiciaire avec une mission d'assistance: Me Jacques Rossi 1 rue Papegaux 61200 Argentan Représentant des créanciers: Me Jean-Claude Laroppe 100 rue st-léonard 14603 Honfleur Date de cessation des paiements fixée provisoirement au 28.12.94 durée période d'observation fixée à 6 mois mention d'office.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/1996
Description
(Divers) Déclaration de cessation de paiement déclaration de cessation des paiements suivant procès-verbal en date du 24/06/96 mention d'office.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 06 juillet 1992 -No A269 - LE REVEIL NORMAND du 02 juillet 1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457 347.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).