Entreprise : SCI DU TILLON - SIREN 387 866 064
Identité
(Entreprise radiée le 05/08/2020)
Dénomination
SCI DU TILLON
SIREN (siège)
387 866 064
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1992
Date de fin de la personne morale
25/06/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
33538.78 EUR
Adresse du siège
Le Gras 44460 FEGREAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIAUD ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
La Salvetat-sur-Agout
Nom, Prénom(s)
STEVANT YANNICK , BERNARD , ANNIE , NOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Rieux
Dénomination
CENTRE TECHNIQUE DENIAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Redon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1992
Siret
38786606400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE SOLFERINO
44130 , FAY-DE-BRETAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TILLON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1992
Siret
38786606400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière propriété, administration, exploitation et gestion de tous immeubles
Adresse
Le Gras
44460 , Fégréac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
05/08/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 29-05-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 30-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
30/12/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-10-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : HEBDO SEVRE ET MAINE DU : 23-01-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/09/2008
Description
700020080912 MAIR20080912 Précision d'adresse par la Mairie 9 Rue de Solférino à FAY DE BRETAGNE (44130)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).