Entreprise : SCI BARBOSA - SIREN 387 833 791
Identité
Dénomination
SCI BARBOSA
SIREN (siège)
387 833 791
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1992
Date de fin de la personne morale
30/06/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3811.23 EUR
Adresse du siège
RTE DE BIENVILLE 60280 CLAIROIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUES FERREIRA ANA , MARIA
Nom d'usage
BARBOSA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Janville
Nom, Prénom(s)
BARBOSA JOSE , MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Janville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/05/1992
Siret
38783379100016
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
propriété, gestion, exploita- tion par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble qué la société se propose d'acquérir
Adresse
RTE Route de Bienville
60200 , Compiègne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Clairoix
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/05/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 24 mai 2023, prononce la clôture pour extinction du passif, nom du liquidateur : SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me Philippe Lehericy, sous le numéro 1992J60711 concernant FEU BARBOSA José et la SCI BARBOSA
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/05/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 18/05/2011 nommant Sté Leblanc-Lehéricy-Herbaut en la personne de Me Leblanc 12 boulevard Victor Hugo 60200 Compiègne en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jean-Claude Herbaut.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/10/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 18/10/1996 nommant M LAVAIRE Yves en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M VILLIN Paul, et désignant M LATAIX Bernard en qualité de Juge Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/01/1993
Description
: DU 28 JANVIER 1993 : INSCRIPTION MODIFICATIVE PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI BARBOSA. LIQUIDATEUR : MAITRE HERBAUT JEAN-CLAUDE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/1992
Description
: INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 15 DECEMBRE 1992 PAR JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SCI BARBOSA REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE HERBAUT - 7 RUE DES COLIMACONS A CLERMONT (60600) JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR PAUL VILLIN DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 11/12/92. AVEC UNICITE DE PROCEDURE AVEC CELLE OUVERTE A L'ENCONTRE DE MONSIEUR BARBOSA JOSE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).